Ильин Михаил Михайлович
полковник
1967, 4 сентября – 1974, 17 января – секретарь партийной комиссии при Политическом отделе Генерального штаба Вооружённых Сил СССР
Родился 1 августа 1917 г. в селе Большая Талинка, Тамбовского района, Тамбовской области в семье крестьян. Русский. Член КПСС с апреля 1941 г. Участник освобождения Западной Белоруссии с 15 сентября по 30 октября 1939 г. Участник войны с Финляндией с 15 декабря 1939 г. по 12 марта 1940 г. Участник Великой Отечественной войны 1941-45 гг. с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. на Западном фронте и в Авиации дальнего действия.
Окончил: Тамбовский вагонный техникум в 1937 г.; заочно в 1953 г. Военно-политическую ордена Ленина, Краснознамённую академию им. В.И. Ленина в 1953 г. Награжден орденом «Красное Знамя», орденами Отечественной войны I степени, двумя орденами «Красная Звезда», и более 15 медалями, а также двумя иностранными медалями.
Трудовая деятельность и воинская служба
1933 — 1937 – учащийся Тамбовского вагонного техникума, г. Тамбов.
1937 – 1938, 5 октября – инспектор ОТК, сменный инженер вагонно-сборочного комбината, инженер по изобретательской и рационализаторской работе вагонно-ремонтного завода, станция Панютино, Харьковская область.
1938, 5 октября – 1939, декабрь — красноармеец, шофёр автороты 101-й автобазы Ленинградского военного округа.
1939, декабрь – 1940, май – заместитель политрука автороты 292-й авиабазы, ЛВО.
1940, май — 1941, 30 сентября — политрук, заместитель по политической части начальника автомобильной школы 292-й авиабазы, Западный особый военный округ.
1941, 30 сентября – 1942, 31 декабря – секретарь бюро ВЛКСМ, политрук аэродромной роты, заместитель по политической части командира роты аэродромного обеспечения 261 и 258-го батальона аэродромного обслуживания 13-го района аэродромного базирования, Западный фронт.
1943, 2 января – 1944, 8 мая — старший диспетчер оперативного отдела штаба Авиации дальнего действия (АДД).
1944, 8 мая – 1944, 25 декабря – комсорг бюро ВЛКСМ штаба и управлений АДД.
1944, 25 декабря – 1945, 31 октября – помощник по работе среди комсомольцев начальника политического отдела 93-го района авиационного базирования 18-й воздушной армии.
1945, 31 октября – 1946, 31 августа – адъютант заместителя по политической части командующего 18-й воздушной армией.
1946, 31 августа – 1948, 30 августа – адъютант члена Военного Совета 18-й воздушной армии.
1948, 30 августа – 1949, 4 октября – старший инструктор по работе среди комсомольцев политического управления Дальней авиации.
1949, 4 октября – 1953, 30 мая – старший инструктор по культурно-массовой работе отдела пропаганды и агитации политического управления Дальней авиации.
1953, 30 мая – 1953, 27 октября – заместитель по политической части командира учебного дивизиона Двинского военного авиационного радиотехнического училища Военно-Воздушных Сил, Прибалтийский военный округ.
1953, 27 октября – 1954, 10 декабря — старший инструктор по домам офицеров отделения культурно-просветительских учреждений и отделения пропаганды и агитации Политического управления Прибалтийского военного округа, г. Рига.
1954, 10 декабря – 1956, 20 декабря – заместитель по политической части 43-го истребительного полка, 263-й истребительной авиационной дивизии.
1956, 20 декабря – 1958, 14 мая – старший инструктор по культурно-просветительским учреждениям отдела пропаганды и агитации Политического управления Военно-Воздушных Сил, г. Москва.
1958, 14 мая – 1960, 18 февраля – старший инструктор по домам офицеров и клубам отдела культуры управления пропаганды и агитации Главного политического управления СА и ВМФ, г. Москва.
1960, 18 февраля – 1967, 4 сентября — старший инструктор по пропаганде и марксистско-ленинскому образованию партийного комитета Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, г. Москва.
1967, 4 сентября – 1974, 17 января – секретарь партийной комиссии при Политическом отделе Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, г. Москва.
1974, 17 января — в распоряжении начальника Генерального штаба ВС СССР и 26 апреля 1974 г.– уволен из кадров Советской Армии в запас по возрасту с правом ношения военной формы одежды.
Умер 16 августа 1989 г. Захоронен на Даниловском кладбище города Москвы, участок 14В.
Ильин Михаил Михайлович захоронен на Даниловском кладбище города Москвы, участок 14В. Прошу внести это исправление.
Его сын полковник Ильин Валентин Михайлович.